Informazioni su Reto Eilinger
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Reto Eilinger
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005760116, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Berufsbildungsstiftung interieursuisse, in Selzach, CHE-110.221.477, Stiftung (SHAB Nr. 252 vom 28.12.2020, Publ. 1005059453).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eilinger, Reto, von Waldkirch, in Kesswil, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Santi, Manuel, deutscher Staatsangehöriger, in Wohlenschwil, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
von Allmen, Helena, von Wilderswil, in Messen, Präsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 2262887, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Berufsbildungsstiftung interieursuisse, in Solothurn, CHE-110.221.477, Stiftung (SHAB Nr. 74 vom 18.04.2013, Publ. 7153050).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fuchs, Claude, von Remigen, in Saint-Légier-La Chiésaz, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eilinger, Reto, von Waldkirch, in Kesswil, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 2240934, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Raumdeco Eilinger GmbH, bisher in Arbon, Planungen und Ausführungen im Innendekorationsbereich sowie aller damit zusammenhängenden Geschäfte, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 32 vom 15.02.2000, S. 1043).
Statutenänderung:
14.04.2004.
Sitz neu:
Kesswil.
Domizil neu:
Schlossgarten 1, 8593 Kesswil.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eilinger, Reto, von Waldkirch, in Kesswil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 19'000.-- [bisher: in Stachen (Arbon)];
Eilinger, Susanne, deutsche Staatsangehörige, in Kesswil, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.-- [bisher: in Stachen (Arbon)].