Informazioni su Andreas Eigenmann
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Andreas Eigenmann
Ultimi comunicati FUSC: Andreas Eigenmann
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005118626, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Stiftung Felix und Regula Kirche, in Zürich, CHE-246.529.588, Stiftung (SHAB Nr. 95 vom 18.05.2020, Publ. 1004891263).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Roque Placido, Rebelo, portugiesischer Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Biolley, Rafael Paul, von Neuchâtel, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Grgic, Luja, kroatische Staatsangehörige, in Obersiggenthal, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lüthi, Jeannette Lea, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Chapinal, Pedro, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Zahner, Agnes, von Kaltbrunn, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Luzzatto, Dr. Francesco, von Boswil, in Schwyz, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eigenmann, Andreas, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fischer, Urs, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Summermatter, Walter, von St. Niklaus, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ziegler, Dr. Max, von Horriwil, in Urdorf, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 6050054, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Cover Tom GmbH, in Zürich, CH-020.4.023.919-8, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 192 vom 07.10.2003, S. 22, Publ. 1203070). Gemäss Erklärung vom 15.02.2011 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eigenmann, Andreas, von Zürich, in Zürich, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].
Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Cover Tom GmbH, in Zürich, Agnesstrasse 24, 8004 Zürich, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
9.08.2001, 17.08.2001.
Zweck:
Handel und Vertrieb von Waren im Papeterie-, Bücher- und CD-Bereich;
kann sich an anderen Unternehmen beteiligen, Vertretungen übernehmen, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnungen vornehmen sowie Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Eigenmann, Andreas, von Zürich, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--;
Meyer, Thomas, von Zollikon, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--.