Informazioni su August Josef Eichmann
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: August Josef Eichmann
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005787382, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Eichmann Sagi AG, in Uznach, CHE-176.657.730, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 61 vom 28.03.2022, Publ. 1005436823).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eichmann, August Josef, von Uznach, in Uznach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eichmann, Helen, von Uznach, in Uznach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Eichmann, Aline Nina, von Uznach und Gommiswald, in Eschenbach SG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Eichmann , Aline Nina, in Uznach];
Bohl, Rolf, von Nesslau, in Uznach, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 2228821, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Eichmann Sagi AG, in Uznach, CHE-176.657.730, Sägestrasse 16, 8730 Uznach, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
29.05.2015, 15.06.2015.
Zweck:
Handel mit Holz und Anbietung von Dienstleistungen sowie Beratungen in diesem Bereich. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 320'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 320'000.00.
Aktien:
3'200 Namenaktien zu CHF 100.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft des im Handelsregister eingetragenen Einzelunternehmens August Eichmann (CHE-107.287.369), in Uznach, gemäss Vertrag vom 15.06.2015 und Übernahmebilanz per 01.01.2015 mit Aktiven von CHF 566'832.05 und Passiven von CHF 307'695.60, wofür 2'500 Namenaktien zu CHF 100.00 ausgegeben und CHF 9'136.45 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 29.05.2015 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Eichmann, Emanuel Aurel, von Uznach, in Uznach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eichmann, August Josef, von Uznach, in Uznach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Eichmann, Aline Nina, von Uznach und Gommiswald, in Uznach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eichmann, Kilian Christian, von Uznach, in Jona (Rapperswil-Jona), Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eichmann, Yvonne Alexandra, von Gommiswald, in Jona (Rapperswil-Jona), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.