Informazioni su Joseph Alois Eicher
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Joseph Alois Eicher
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005754949, Ufficio del registro di commercio Grigioni
Stiftung Institut für Logotherapie und Existenzanalyse (ILE), in Chur, CHE-419.984.614, Stiftung (SHAB Nr. 187 vom 25.09.2020, Publ. 1004986240).
Domizil neu:
Gürtelstrasse 48, 7000 Chur.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eicher, Joseph Alois, von Gommiswald, in Eschenbach (SG), Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Mühlbacher, Rosmarie, von St. Ursen, in St. Gallen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Naefgen-Neubert, Robert, von Tamins, in Chur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lenherr, Patrick, von Gams, in Buchs (SG), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Radlberger, Alexander, österreichischer Staatsangehöriger, in Wil (SG), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Rapp, Philipp, von Landquart, in Muri bei Bern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Knoepfel, Hans Ulrich, von Speicher, in Glarus Nord, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung].
Numero di pubblicazione: HR02-1005179370, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Roland Eicher Transport GmbH, in Eschenbach (SG), CHE-134.179.630, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 131 vom 08.07.2016, S.0, Publ. 2942215).
Firma neu:
Roland Eicher Transport GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 03.05.2021 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eicher, Joseph Alois, von Gommiswald, in St. Gallenkappel (Eschenbach (SG)), Liquidator, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1004610840, Ufficio del registro di commercio Grigioni, (350)
Stiftung Institut für Logotherapie und Existenzanalyse (ILE), in Chur, CHE-419.984.614, Stiftung (SHAB Nr. 84 vom 02.05.2018, Publ. 4207323).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meister, Rudolf, von Feusisberg, in Lugano, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eicher, Joseph Alois, von Gommiswald, in Eschenbach (SG), Mitglied, mit Einzelunterschrift.