Informazioni su Lutz Eichelkraut
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Lutz Eichelkraut
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005042742, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Genossenschaft Zentrum Kafimüli, in Stallikon, CHE-499.957.021, Genossenschaft (SHAB Nr. 89 vom 09.05.2018, Publ. 4219809).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eichelkraut, Lutz, von Schlieren, in Stallikon, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
de Riedmatten, Raphael, von Sion, in Stallikon, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lindenmann, Rebecca, von Stallikon, in Stallikon, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ghisletta, Alessandro, von Bellinzona, in Stallikon, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: HR02-1004501394, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
Umtec Handels AG, in Wangen (SZ), CHE-106.508.527, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 177 vom 13.09.2017, Publ. 3749667).
Firma neu:
Umtec Handels AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 13.11.2018 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schwerdt, Marcus Friedrich, von Deutschland, in Kirchberg (Hunsrück) (DE), mit Einzelprokura.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eichelkraut, Lutz, von Schlieren, in Stallikon, Mitglied und Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 3604837, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Ecodata Schweiz GmbH, in Cham, CHE-373.924.083, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 203 vom 19.10.2016, Publ. 3116291).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baumgartner, Ralph Michael, von Cham, in Hausen am Albis, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, .
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eichelkraut, Lutz, von Schlieren, in Stallikon, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Wagner, Alexander Johann Josef, deutscher Staatsangehöriger, in Aeugst am Albis, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Hausen am Albis, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift].