Informazioni su Lisa Ehrsam-Nixon
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Lisa Ehrsam-Nixon
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004834556, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
PS Modellbau GmbH, bisher in Olsberg, CHE-113.823.589, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 231 vom 28.11.2018, Publ. 1004507862).
Statutenänderung:
30.01.2020.
Sitz neu:
Winterthur.
Domizil neu:
Wydenstrasse 24, 8408 Winterthur.
Vinkulierung neu:
[Die Bestimmung über die abweichenden Abtretungsmodalitäten gemäss Statuten ist aufgehoben.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ehrsam-Nixon, Lisa, von Ramlinsburg, in Olsberg, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, .
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hasani, Lulzim, kosovarischer Staatsangehöriger, in Emmen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Nuhaj, Shpejtim, schwedischer Staatsangehöriger, in Emmen, Geschäftsführer, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 6683276, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
modelbox.biz GmbH, in Olsberg, CH-400.4.029.149-1, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 84 vom 03.05.2010, S. 3, Publ. 5613390).
Statutenänderung:
03.04.2012, 10.05.2012.
Firma neu:
PS Modellbau GmbH.
Sitz neu:
Kaiseraugst.
Domizil neu:
Junkholz 3, 4303 Kaiseraugst.
Zweck neu:
Handel mit Waren aller Art, insbesondere mit Modellbauartikeln;
kann Zweigniederlassungen errichten, sich bei anderen Unternehmen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten sowie Liegenschaften und Wertschriften erwerben, verwalten und verkaufen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ehrsam-Nixon, Lisa, von Ramlinsburg, in Olsberg, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00];
Ehrsam, Markus, von Ramlinsburg, in Olsberg, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numero di pubblicazione: 5613390, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
modelbox.biz GmbH, in Olsberg, CH-400.4.029.149-1, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 142 vom 27.07.2009, S. 2, Publ. 5161612).
Domizil neu:
Rheinfelderstrasse 4, 4305 Olsberg.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Keller, Jean-Daniel, von Basel, in Bottmingen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ehrsam-Nixon, Lisa, von Ramlinsburg, in Olsberg, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00].