Informazioni su Werner Egli
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Werner Egli
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 5272310, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Egli Maschinenbau AG, in Aarau, CH-400.3.008.112-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 39 vom 26.02.2009, S. 2, Publ. 4899582).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Egli, Werner, von Wald ZH, in Aarau, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Egli-Groppa, Liliana, italienische Staatsangehörige, in Aarau, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 4803140, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Werner Egli AG, in Aarau, CH-400.3.004.301-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 74 vom 18.04.1994, S. 2074).
Statutenänderung:
16.12.2008.
Domizil neu:
c/o Werner Egli, Tannerstrasse 2, 5000 Aarau.
Zweck neu:
Betrieb einer mechanischen Werkstätte, Konstruktionsschlosserei und Maschinenbau;
die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, vermieten, belasten und veräussern, sich bei andern Unternehmungen beteiligen, Zweigniederlassungen errichten sowie gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder errichten.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [bisher: Sacheinlage:Aktiven und Passiven gemäss Bilanz per 31.12.1980 der Einzelunternehmen 'Werner Egli', in Aarau (SK XIV 224);
vom Uebernahmepreis wurden CHF 100'000.-- als Sacheinlage angerechnet.].
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen am die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 03.12.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Nestor Nützi AG, in Küttigen, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Egli, Werner, von Wald ZH, in Aarau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Suhr].
Numero di pubblicazione: 987424, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Egli Maschinenbau AG, in Aarau, Bau und Montage von Maschinen usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 109 vom 11.06.1997, S. 4011).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Egli, Maud, von Wald ZH, in Suhr, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Egli, Marcel, von Wald ZH, in Aarau, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: in Rohr AG, ohne eingetragene Funktion, mit Einzelprokura];
Egli, Werner, von Wald ZH, in Aarau, Vizepräsident, mit Einzelunterschrift [bisher: in Suhr, Präsident].