Informazioni su Jürg Egli
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Jürg Egli
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Jürg Egli
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004968469, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Bring! Labs AG, in Zürich, CHE-235.575.294, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 72 vom 15.04.2020, Publ. 1004870644).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lange, Pär, schwedischer Staatsangehöriger, in Konolfingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pache, Julien, von Vernayaz, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weder, Lukas, von Diepoldsau, in Wädenswil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich];
Humanes, Wanja Ivo, von Bubendorf, in Suhr, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Egli, Jürg, von Schänis, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 4169411, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Adwise GmbH, in Zürich, CHE-110.058.912, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 247 vom 20.12.2013, Publ. 1248849).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Egli, Jürg, von Schänis, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bär, Christian, von Langrickenbach, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numero di pubblicazione: 1248849, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Adwise GmbH, in Zürich, CHE-110.058.912, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 248 vom 20.12.2012, Publ. 6984894).
Statutenänderung:
05.12.2013. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bär, Christian, von Langrickenbach, in Zürich, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Münsterlingen, Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift und mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00];
Egli, Jürg, von Schänis, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.