Informazioni su Christian Egli
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Christian Egli
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005547554, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
OKI Japangarten GmbH, in Grenchen, CHE-476.130.097, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 158 vom 19.08.2013, S.0, Publ. 1033117).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Egli, Christian, von Nottwil, in Grenchen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baumgartner, Colette, von Trub, in Grenchen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 19 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Numero di pubblicazione: 3584377, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Genossenschaft Parktheater Grenchen, in Grenchen, CHE-108.023.873, Genossenschaft (SHAB Nr. 84 vom 02.05.2017, Publ. 3497919).
Firma neu:
Genossenschaft Parktheater Grenchen in Liquidation. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 08.06.2017 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Egli, Christian, von Nottwil, in Grenchen, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Trummer, Daniel, von Frutigen, in Grenchen, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Graf, Daniel, von Oeschenbach, in Grenchen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gasser, Reto, von Günsberg, in Grenchen, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Maier, Corinne, von Breitenbach, in Grenchen, Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 3497919, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Genossenschaft Parktheater Grenchen, in Grenchen, CHE-108.023.873, Genossenschaft (SHAB Nr. 90 vom 11.05.2016, Publ. 2826475).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rüefli, Manfred, von Grenchen, in Grenchen, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Barbey, Claude, von Granges-près-Marnand, in Grenchen, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Derendinger, Roland, von Bettlach, in Grenchen, Mitglied der Verwaltung, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Arni, Irené, von Lüterswil-Gächliwil, in Grenchen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Heimann, Marc, von Hasliberg, in Diegten, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Pfister, Eveline, von Obererlinsbach, in Grenchen, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gasser, Reto, von Günsberg, in Grenchen, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Egli, Christian, von Nottwil, in Grenchen, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Trummer, Daniel, von Frutigen, in Grenchen, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Graf, Daniel, von Oeschenbach, in Grenchen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.