Informazioni su Susanne Egli-Brühwiler
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Susanne Egli-Brühwiler
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 5978022, Ufficio del registro di commercio Grigioni, (350)
BPS Capital AG (BPS Capital SA) (BPS Capital Ltd), bisher in Baar, CH-170.3.031.723-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 8 vom 14.01.2009, S. 26, Publ. 4824988).
Gründungsstatuten:
21.12.2007.
Statutenänderung:
30.12.2010.
Firma neu:
athome Muldain AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(athome Muldain SA) (athome Muldain Ltd).
Sitz neu:
Vaz/Obervaz.
Domizil neu:
Voa Nova 14, Muldain, 7082 Vaz/Obervaz.
Zweck neu:
Erwerb, Überbauung, Veräusserung, Verwaltung, Vermietung und Verpachtung von Wohn- und Geschäftsliegenschaften;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung:
CHF 100'000.00.
Aktien neu:
2'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 50.00. [bisher: 2'000 Inhaberaktien zu CHF 50.00].
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 27.11.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision (wie bisher).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Morel, Jasmin Gabriela, von Zürich, Hitzkirch und Weggis, in Vaz/Obervaz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Sauer, Roland, deutscher Staatsangehöriger, in Rimpar (DE), Direktor, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Egli-Brühwiler, Susanne, von Hittnau, in Rüschlikon, Präsidentin, mit Einzelunterschrift;
Egli, Simon, von Hittnau, in Rüschlikon, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 5894946, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
MH Brand Management GmbH in Liquidation, in Baar, CH-170.4.006.799-7, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 215 vom 04.11.2010, S. 17, Publ. 5881564).
Statutenänderung:
15.09.2010.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 13.10.2010 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Egli-Brühwiler, Susanne, von Hittnau, in Rüschlikon, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hediger, Monika, von Rupperswil, in Zürich, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Hausen am Albis und mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00].
Numero di pubblicazione: 3660846, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
MH Brand Management GmbH, Sitz Baar, CH-170.4.006.799-7.
Domizil:
Zugerstrasse 50, 6340 Baar, GmbH (Neueintragung). Statutendatum 14.11.2006.
Zweck:
Markenmanagement und Kommunikationsberatung;
kann Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Hediger, Monika, Heimat Rupperswil, in Hausen am Albis, Gesellschafterin mit Einzelunterschrift, Geschäftsführerin mit Einzelunterschrift, Stammanteil: CHF 19'000;
Egli-Brühwiler, Susanne, Heimat Hittnau, in Rüschlikon, Gesellschafterin ohne Zeichnungsberechtigung, Stammanteil: CHF 1'000.