Informazioni su Urs Egger
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Urs Egger
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Urs Egger
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 913639, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Fondation Charles Neuhaus, in Biel/Bienne, CH-073.7.004.265-1, Stiftung (SHAB Nr. 34 vom 17.02.2012, Publ. 6556174).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Egger, Urs, von Lengnau BE, in Lengnau bei Biel (Lengnau BE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Moeschler, Pierre-Yves, von Tavannes, in Biel/Bienne, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burkhardt, Marc, von Basel, in Ins, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pittet, Natasha, von Pampigny, in Biel/Bienne, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 7113508, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Berner Kantonalbank AG, in Bern, CH-035.8.001.277-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 24 vom 05.02.2013, Publ. 7050148).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baumgartner, Jürg, von Trub, in Krauchthal, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Künzi, Hans, von Jaberg, in Bern, mit Kollektivprokura zu zweien;
Heiniger, Paul, von Eriswil, in Huttwil, mit Kollektivprokura zu zweien;
Egger, Urs, von Lengnau BE, in Lengnau BE, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Steiner, Kurt, von Heinrichswil-Winistorf und Hersiwil, in Winistorf (Heinrichswil-Winistorf), mit Kollektivprokura zu zweien;
Leiser, Adrian, von Seedorf BE, in Biel/Bienne, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Moser, Stefan, von Altwis, in Kirchberg BE, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Rüdtligen , ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien];
Ackermann, Samuel, von Mümliswil-Ramiswil, in Thun, mit Kollektivprokura zu zweien. [Leiser, Adrian, von Seedorf BE, in Biel/Bienne wurde mit TR 15864 vom 11.10.2012 zwar bereits gelöscht, war aber doppelt eingetragen.].
Numero di pubblicazione: 6470452, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Personalvorsorgestiftung des Schlössliheims Pieterlen, in Pieterlen, CH-073.7.004.427-5, Stiftung (SHAB Nr. 124 vom 29.06.2006, S. 4, Publ. 3439238).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zulliger, Ursula, von Madiswil, in Biel BE, Sekretärin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Haueter, Martin, von Trub, in Pieterlen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schlup-Roder, Anna, von Schnottwil, in Pieterlen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sutter, Hansruedi, von Wintersingen, in Pieterlen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gerber, Martha, von Langnau im Emmental, in Studen BE, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Studen BE (Studen), Vizepräsidentin mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Weber, Reto, von Beinwil am See, in Pieterlen, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Herrmann, Dieter Andreas, von Bowil, in Büren an der Aare, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Egger, Urs, von Lengnau BE, in Lengnau BE, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Rihs, Regina, von Safnern, in Safnern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Trösch, Thomas, von Thunstetten, in Bolken, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.