Informazioni su Christian Egger
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Christian Egger
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Christian Egger
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005382504, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Baumass AG, in Effingen, CHE-100.956.152, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 18 vom 28.01.2004, S.1, Publ. 2091828).
Sitz neu:
Böztal. [Gemeindefusion vom 01.01.2022].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Egger, Christian, von Grindelwald, in Böztal, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Effingen].
Numero di pubblicazione: 4287004, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
EGGER & ZEHNDER Totalunternehmung GmbH, in Effingen, CH-400.4.021.287-2, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 227 vom 25.11.2003, S. 1, Publ. 1276222).
Statutenänderung:
30.11.2007.
Firma neu:
Thomas Zehnder Baumanagement GmbH.
Sitz neu:
Wettingen.
Domizil neu:
Weberstrasse 1a, 5430 Wettingen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Egger, Christian, von Grindelwald, in Effingen, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 9'000.00;
Egger, Hanspeter, von Grindelwald, in Effingen, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zehnder, Thomas, von Birmenstorf AG, in Wettingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00];
Gygax-Rodel, Katharina, von Staufen und Seeberg, in Gebenstorf, mit Einzelunterschrift.
Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Double Vision AG, in Effingen, Restauratsionsbetrieb, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 212 vom 02.11.1998, S. 7461).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Arnold, Jürg, von Bürglen UR, in Effingen, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Egger, Hanspeter, von Grindelwald, in Küttigen, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Frey, Richard, von Bözen, in Bözen, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Zollinger, Martin, von Zürich, in Effingen, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Egger, Christian, von Grindelwald, in Effingen, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident].