Informazioni su Denis Eggenschwiler
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Denis Eggenschwiler
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004655858, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Eggenschwiler Immobilien AG, in Zuchwil, CHE-112.905.026, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 235 vom 04.12.2018, Publ. 1004511777).
Statutenänderung:
11.06.2019.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung betreffend die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung der Gesellschaft vom 24.04.2006 ist im Sinne von Art. 628 Abs. 4 OR aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vertrag vom 24.04.2006 das Grundstück Grundbuch Zuchwil Nr. 3044 mit den darauf lastenden Hypotheken, wofür 74 Namenaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben und CHF 345.50 als Forderung gutgeschrieben werden.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief oder E-Mail an die Adressen der im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre. Mit Erklärung vom 11.06.2019 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Biber Treuhand AG, in Biberist, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eggenschwiler, Denis, von Matzendorf, in Subingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Solothurn];
Lucarelli, Sarah, von Matzendorf, in Riedholz, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1004653635, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Eggenschwiler Tiefkühlprodukte AG, in Zuchwil, CHE-108.075.516, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 219 vom 12.11.2018, Publ. 1004495493).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Biber Treuhand AG, in Biberist, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eggenschwiler, Denis, von Matzendorf, in Subingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Solothurn];
Lucarelli, Sarah, von Matzendorf, in Riedholz, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: in Horriwil];
GSW Treuhand AG (CHE-106.771.438), in Solothurn, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 1643795, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Eggenschwiler Tiefkühlprodukte AG, in Zuchwil, CHE-108.075.516, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 90 vom 09.05.2012, Publ. 6671896).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eggenschwiler, Denis, von Matzendorf, in Solothurn, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Eggenschwiler-Häring, Ruth, von Matzendorf, in Subingen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Lucarelli, Sarah, von Matzendorf, in Horriwil, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].