Informazioni su Markus Eggenberger
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Markus Eggenberger
Ultimi comunicati FUSC: Markus Eggenberger
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3747425, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
KR Decken- und Wandelemente GmbH, in Muri (AG), CHE-104.753.458, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 105 vom 01.06.2017, Publ. 3555775).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ritter, Rolf, von Hasle bei Burgdorf, in Muri (AG), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 12 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eggenberger, Markus, von Grabs, in Auw, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 8 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
JRT-Holding AG (CHE-382.924.426), in Risch, Gesellschafterin, mit 18 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Stutz, Thomas, von Sarmenstorf, in Berikon, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 3741999, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
AMINA Products GmbH, in Muri (AG), CHE-112.458.346, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 112 vom 13.06.2017, Publ. 3576095).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ritter, Rolf, von Hasle bei Burgdorf, in Muri (AG), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 12 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eggenberger, Markus, von Grabs, in Auw, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 8 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
JRT-Holding AG (CHE-382.924.426), in Risch, Gesellschafterin, mit 18 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Stutz, Thomas, von Sarmenstorf, in Berikon, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 3576095, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
AMINA Products GmbH, in Muri (AG), CHE-112.458.346, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 30 vom 12.02.2016, Publ. 2664407).
Statutenänderung:
29.05.2017.
Zweck neu:
Import und Vertrieb von Innenausbauprodukten sowie Erbringung von Dienstleistungen im Baubereich;
kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen irgendwelcher Art beteiligen, Vertretungen übernehmen, Darlehen für eigene oder fremde Rechnung, Garantien und Pfandrechtsgeschäfte für verbundene Unternehmungen und Dritte eingehen, Immobilien erwerben, verpachten, vermieten, belasten und veräussern sowie jede Art von Schuld oder Wertpapieren erwerben, halten, verwalten oder verkaufen. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Vinkulierung neu:
Vom Gesetz abweichende Modalitäten für die Abtretung von Stammanteilen gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ritter, Rolf, von Hasle bei Burgdorf, in Muri (AG), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 12 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 12'000.00];
Eggenberger, Markus, von Grabs, in Auw, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 8 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 8'000.00].