Informazioni su Marcel Eggen
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Marcel Eggen
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005820978, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Risi AG, in Cham, CHE-102.145.779, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 164 vom 25.08.2022, Publ. 1005547476).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sutter, Benjamin, von Zürich, in Buchs (AG), Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eggen, Marcel, von Zweisimmen, in Mellingen, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Erni Eiholzer, Claudia Isabella, von Winterthur, Pfaffnau und Egolzwil, in Suhr, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ganzoni, Lukas, von Celerina/Schlarigna, in Cham, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meier, Gregor, von Niedergösgen, in Aarau, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Renner, Patrick, von Andermatt, in Kölliken, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005078693, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Eggen GmbH, in Mellingen, CHE-143.760.290, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 170 vom 03.09.2015, Publ. 2353931).
Firma neu:
Eggen GmbH in Liquidation.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Eggen Sàrl en liquidation) (Eggen Sagl in liquidazione) (Eggen Ltd. liab. Co in liquidation).
Vinkulierung neu:
[Aufhebung der Bestimmung über die vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss Statuten.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 22.12.2020 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eggen, Marcel, von Zweisimmen, in Mellingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 1663103, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Eggen GmbH (Eggen Sàrl) (Eggen Sagl) (Eggen Ltd liab. Co), in Oberrohrdorf, CHE-143.760.290, Hinterbächlistrasse 1, 5452 Oberrohrdorf, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
04.08.2014.
Zweck:
Liegenschaftenunterhalt, Reinigungsdienstleistungen, House Sitting sowie Erbringung von Dienstleistungen im Baubereich;
die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie Grundstücke, Urheberrechte, Patente und Lizenzen aller Art erwerben, verwalten, belasten und veräussern.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Das Stammkapital ist bei der Gründung vollständig liberiert worden. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Vinkulierung:
Vom Gesetz abweichende Modalitäten für die Abtretung von Stammanteilen gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. Gemäss Erklärung aller Gründer vom 04.08.2014 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Eggen, Marcel, von Zweisimmen, in Mellingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.