Informazioni su Markus Eckstein
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Markus Eckstein
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004498561, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Altrium Capital Partners SA, in Rorschach, CHE-371.713.894, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 64 vom 04.04.2018, Publ. 4149571).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eckstein, Markus, von Bachs, in Goldach, Sekretär (Nichtmitglied), mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 4149571, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Altrium Capital Partners SA, in Rorschach, CHE-371.713.894, Thurgauerstrasse 22, 9400 Rorschach, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
20.03.2018.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung sämtlicher Dienstleistungen der Vermögensverwaltung und -beratung für Privat- und Firmenkunden. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sein können, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen, ferner auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen, Garantien und Bürgschaften für verbundene Unternehmen und Dritte eingehen, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie Immaterialgüterrechte und Lizenzen aller Art erwerben, belasten, veräussern und verwalten.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich oder per E-Mail, sofern die Adressen bekannt sind, oder durch Publikation im SHAB. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 20.03.2018 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Fedoroff, Boris, monegassischer Staatsangehöriger, in Monaco (MC), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Eckstein, Markus, von Bachs, in Goldach, Sekretär (Nichtmitglied), mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 5517090, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Dr. Eckstein & Partner AG, in Rorschach, CH-320.3.039.609-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 07.07.2003, S. 13, Publ. 1068556).
Statutenänderung:
21.12.2009.
Zweck neu:
Beratung und Unterstützung von in- und ausländischen Unternehmungen und Partnern in Fragen der Organisation, Führung, Verwaltung, Finanzierung, Investitionen, Information und Geschäftspolitik im allgemeinen, Visaservice, sowie die Erstellung von entsprechenden Studien, auch durch Beizug Dritter und Weitergabe an die interessierten Partner. Damit zusammenhängend bezweckt sie auch Rechts- und Personalberatung. Die Gesellschaft kann Mandate zur Führung und Verwaltung von Unternehmungen aller Art übernehmen und Evaluationen möglicher Beteiligungen durchführen, an in- und ausländischen Unternehmen beteiligen, Handels- und Dienstleistungsgeschäfte tätigen sowie Liegenschaften erwerben, verwalten und veräussern, Patente und Lizenzen erwerben bzw. erteilen, Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten sowie Patente und Lizenzen erwerben bzw. solche erteilen. . Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 21.12.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
OTG St. Gallen AG, in St. Gallen, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eckstein, Prof. Dr. Karl, von Oekingen, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher:Eckstein, Dr. Karl, in Moskau (Russland), ohne eingetragene Funktion mit Einzelunterschrift];
Eckstein, Markus, von Bachs, in Goldach, mit Einzelunterschrift [bisher:in Rorschach, Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Eckstein, Urs, von Oekingen, in Rorschach, mit Einzelunterschrift.