Informazioni su Fritz Ebinger
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Fritz Ebinger
Ultimi comunicati FUSC: Fritz Ebinger
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004854236, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
QLE Entwicklung und Vertriebs GmbH, in Cham, CHE-365.285.766, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 50 vom 13.03.2019, Publ. 1004586543).
Statutenänderung:
09.03.2020.
Firma neu:
QLE Versand & Vertrieb GmbH.
Zweck neu:
Support, Versand, Handel und Beratung für fremde Gesellschaften im Dienstleistungssektor, ebenso Handel mit Waren aller Art;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ebinger, Fritz, von Wäldi, in Oberiberg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00 [bisher: in Uster].
Numero di pubblicazione: HR02-1004547590, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
QLE Entwicklung und Vertriebs GmbH, in Cham, CHE-365.285.766, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 24 vom 03.02.2017, Publ. 3325581).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
QLE AG (FL-0002.514.428-1), in Triesen (LI), Gesellschafterin, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ebinger, Fritz, von Wäldi, in Uster, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00 [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, ohne Stammanteil].
Numero di pubblicazione: 3325581, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
QLE Entwicklung und Vertriebs GmbH, in Cham, CHE-365.285.766, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 118 vom 21.06.2016, Publ. 2902181).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
QLE AG (FL-0002.514.428-1), in Triesen (LI), Gesellschafterin, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00;
Ebinger, Fritz, von Wäldi, in Uster, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00];
Granzer, Harald, österreichischer Staatsangehöriger, in Mauren (LI), Zeichnungsberechtigter, mit Einzelunterschrift.