Informazioni su Medzair Durmisi
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Medzair Durmisi
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR01-1005148075, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Immoqualis AG, in Hägglingen, CHE-494.965.792, Am Schwettibach 3, 5607 Hägglingen, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
31.03.2021.
Zweck:
Zweck der Gesellschaft ist An- und Verkauf sowie Vermietung und Verwaltung von Liegenschaften und Grundstücken sowie die Erstellung von Wohn- und Geschäftsbauten für eigene und fremde Rechnung;
kann sich an gleichartigen oder verwandten Unternehmen beteiligen, Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 102'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 102'000.00.
Aktien:
102 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich, mit elektronischer Post oder Telefax.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung aller Gründer vom 31.03.2021 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Nuhi, Flamur, von Hägglingen, in Hägglingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Durmisi, Medzair, von Rüfenach, in Brugg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Luli, Arlind, von Windisch, in Hägglingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 3463193, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Durmiag Strassen- und Tiefbau AG, in Rüfenach, CHE-105.876.359, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 226 vom 20.11.2015, Publ. 2494201).
Statutenänderung:
03.04.2017.
Sitz neu:
Brugg.
Domizil neu:
Fluhmattstrasse 8, 5222 Umiken.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Durmisi, Mustafa, Staatsangehöriger von Serbien-Montenegro, in Rüfenach, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Durmisi, Ismetka, kosovarische Staatsangehörige, in Rüfenach, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Durmisi, Medzair, von Rüfenach, in Brugg, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: in Rüfenach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 5018650, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Durmiag Strassen- und Tiefbau AG, in Rüfenach, CH-020.3.917.732-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 168 vom 31.08.2007, S. 2, Publ. 4090342).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Demont, Efrem, von Trun, in Schöfflisdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Durmisi, Medzair, von Rüfenach, in Rüfenach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.