Informazioni su Verena Dupont
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Verena Dupont
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005852383, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Alpha Informatik und Management GmbH, in Arbon, CHE-109.663.259, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 127 vom 06.07.2009, S.34, Publ. 5114896).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dupont, Verena, von Siblingen, in Arbon, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dupont, Philippe, von Siblingen, in Hirschthal, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 [bisher: in Kölliken, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00].
Numero di pubblicazione: HR01-1005327885, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
S&E Holding AG (S&E Holding SA) (S&E Holding SA) (S&E Holding Ltd), in Schöftland, CHE-246.388.112, Feldackerstrasse 2, 5040 Schöftland, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
22.10.2021.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Beteiligung an anderen Unternehmungen im In- und Ausland;
die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, Grundstücke erwerben und veräussern sowie Finanzierungen aller Art tätigen, insbesondere Darlehen an Dritte oder an Aktionäre gewähren oder solche sicherstellen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich, per Brief oder E-Mail an die letzte der Gesellschaft gemeldete Adresse.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Gründers vom 22.10.2021 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Dupont, Philippe, von Siblingen, in Hirschthal, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Dupont, Verena, von Siblingen, in Arbon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 3169492, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Alpha Informatik und Management GmbH, bisher in Kölliken, CH-320.4.051.894-8, Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Beratung, Entwicklung, Support, Schulung usw., Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 228 vom 23.11.2005, S. 2, Publ. 3117162).
Statutenänderung:
20.12.2005.
Sitz neu:
Arbon.
Domizil neu:
Hochkreuzweg 4a, 9320 Arbon.
Zweck:
Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Beratung, Entwicklung, Support, Schulung sowie Vertrieb von Software- und Managementlösungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen im In -und Ausland errichten, den Betrieb verwandter Geschäftszweigen aufnehmen, sich an Unternehmen aller Art beteiligen sowie Liegenschaften erwerben, verwalten und veräussern.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung 150 Namenaktien à CHF 2.80 der UBS AG in Zürich und Basel, gemäss Sacheinlagevertrag vom 08.07.2002 zum Preise von CHF 11'175.--, voll auf das Stammkapital angerechnet [wie bisher].
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dupont, Verena, von Siblingen, in Arbon, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.-- [wie bisher];
Dupont, Philippe, von Siblingen, in Kölliken, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 19'000.-- [bisher: in St. Gallen].