Informazioni su Roland Dürr
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Roland Dürr
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Roland Dürr
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005935254, Ufficio del registro di commercio Glarona
Pro Infirmis Kanton Glarus, in Glarus, CHE-422.171.304, schweizerische Zweigniederlassung (SHAB Nr. 33 vom 17.02.2016, S.0, Publ. 2672283).
Hauptsitz in:
Zürich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kühnis, Stephan, von Oberriet SG, in Mollis, Leiter der Zweigniederlassung, mit Kollektivprokura zu zweien;
Adler, Ernst, von Glarus, in Glarus, mit Kollektivprokura zu zweien;
Büchel, Stefanie, von Gommiswald, in Ernetschwil (Gommiswald), mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dürr, Roland, von Gams, in Amriswil, Leiter der Zweigniederlassung, mit Kollektivprokura zu zweien;
Jud-Herzog, Vinzenz Albert, von Schänis, in Eggersriet, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005228819, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
MRD-Racing AG, in Horn, CHE-110.295.168, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 141 vom 24.07.2013, S.0, Publ. 994089).
Statutenänderung:
07.06.2021.
Sitz neu:
Amriswil.
Domizil neu:
Bielackerstrasse 19b, 8580 Amriswil.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit Fahrzeugen und Fahrzeugzubehör, den Betrieb von Fahrzeugreparaturwerkstätten und Servicestationen sowie den Handel mit Waren aller Art im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dürr, Albert, von Gams, in Romanshorn, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Flückiger, Stephan, von Huttwil, in Märstetten, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dürr, Roland, von Gams, in Amriswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Horn, Präsident, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1005121441, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Pro Infirmis Kanton St. Gallen, Appenzell-Ausserrhoden und Appenzell-Innerrhoden (Zweigniederlassung), in St. Gallen, CHE-378.967.680, schweizerische Zweigniederlassung (SHAB Nr. 243 vom 16.12.2013, S.0, Publ. 1238403).
Hauptsitz in:
Zürich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wenger, Therese, von Wahlern, in Wolfhalden, Leiterin der Zweigniederlassung, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dürr, Roland, von Gams, in Amriswil, Leiter der Zweigniederlassung, mit Kollektivprokura zu zweien.