Informazioni su Richard Christopher Doney
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Richard Christopher Doney
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004541735, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Parkgroup Holding AG, in Zug, CHE-113.438.518, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 20 vom 30.01.2018, Publ. 4023319).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Doney, Richard, britischer Staatsangehöriger, in Hombrechtikon, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schwarz, Jürg, von Obersaxen Mundaun, in Würenlos, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004457216, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
KOENIG Automation AG, in Bubikon, CHE-355.937.219, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 62 vom 31.03.2014, Publ. 1424389). [Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.] [gestrichen: Gemäss Erklärung vom 05.12.2012 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Koenig, Claudia, von Dübendorf und Uster, in Bubikon, Präsidentin des Verwaltungsrates, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführerin, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift];
Koenig, Urs Rico, von Uster, in Bubikon, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Kunz, René Walter, von Stäfa und Wallisellen, in Rapperswil-Jona, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Bubikon, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Doney, Richard Christopher, von Männedorf, in Hombrechtikon, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
XELLENZ Revisionen GmbH (CHE-423.796.808), in Thalwil, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: HR02-1004456319, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Habegger AG, in Regensdorf, CHE-106.628.605, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 118 vom 21.06.2018, Publ. 4304573).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Doney, Richard, britischer Staatsangehöriger, in Hombrechtikon, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fiorillo, Franco, von Küsnacht (ZH), in Buchs (ZH), mit Kollektivprokura zu zweien.