Informazioni su Jürg Donatsch
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Jürg Donatsch
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005496844, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
aiz alpinvest ag, in Zollikofen, CHE-101.772.258, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 148 vom 05.08.2019, Publ. 1004689336). Gemäss Erklärung vom 19.05.2022 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dr. Röthlisberger AG (CHE-102.704.443), in Bern, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Giesbrecht, Walter, von Bern und Bremgarten bei Bern, in Bern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Donatsch, Jürg, von Malans, in Zollikofen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsident, mit Einzelunterschrift];
Donatsch-Lory, Alexandra, von Malans, in Zollikofen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 1915427, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Personalfürsorgestiftung der Kältetechnik AG Zollikofen, in Zollikofen, CHE-109.774.901, Stiftung (SHAB Nr. 190 vom 02.10.2014, Publ. 1746113).
Name neu:
Personalfürsorgestiftung der Kältetechnik AG Zollikofen in Liquidation. Die Stiftung ist gemäss Verfügung der Bernischen BVG- und Stiftungsaufsicht (BBSA) vom 10.11.2014 aufgehoben.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Althaus, Markus, von Lauperswil, in Liebefeld (Köniz), Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Lauperswil, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Donatsch, Alexandra, von Malans, in Zollikofen, Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsidentin mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Donatsch, Jürg, von Malans, in Zollikofen, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hawkes, Andreas, von Wagenhausen, in Thun, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Saxer, Steven, von Hägglingen, in Walperswil, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Tschan, Daniel, von Sigriswil, in Steffisburg, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 1484399, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Kältetechnik AG Zollikofen, in Zollikofen, CHE-336.443.543, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 117 vom 20.06.2013, Publ. 928363).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Giesbrecht, Walter, von Bern und Bremgarten bei Bern, in Bern, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Donatsch, Jürg, von Malans, in Zollikofen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Christen, René, von Biel/Bienne, in Lengnau bei Biel (Lengnau BE), Präsident und Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates und Mitglied der Geschäftsleitung mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Häring, Raphael, von Bösingen, in Bösingen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Dr. Röthlisberger AG (CHE-102.704.443), in Bern, Revisionsstelle [bisher: Dr. Röthlisberger AG (CH-035.3.001.220-2)].