Informazioni su Dr. Alois Dobler
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Dr. Alois Dobler
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004669739, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Real Marketing AG, in Zürich, CHE-106.164.333, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 226 vom 21.11.2017, Publ. 3881649).
Statutenänderung:
28.06.2019. Gemäss Erklärung vom 28.06.2019 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dobler, Dr. Alois, von Schübelbach, in Lachen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Bassi, Arthur, von Oberlunkhofen, in Fällanden, Direktor, mit Einzelunterschrift;
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-106.839.438), in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Walter, Heidi, von Wald (BE), in Murten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1004659850, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
Isabell und Dr. Friedrich Vogel-Stiftung, in Lachen, CHE-104.405.885, Stiftung (SHAB Nr. 174 vom 08.09.2010, S.12, Publ. 5803976).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dobler, Dr. Alois, von Schübelbach, in Lachen SZ, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eisenring, Claudia, von Bichelsee und Bichelsee-Balterswil, in Erlenbach ZH, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eisenring, Ulli, von Bichelsee und Bichelsee-Balterswil, in Erlenbach ZH, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Datafida AG, in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eisenring, Thomas, von Bichelsee-Balterswil, in Zumikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meier-Rust, Dr. Anna Katharina, genannt Kathrin, von Zürich, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Caminada Treuhand AG Zürich (CHE-107.854.067), in Zürich, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 1945461, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
Estée Lauder AG Lachen, in Lachen, CHE-105.979.545, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 110 vom 11.06.2014, Publ. 1547665).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dobler, Dr. Alois, von Schübelbach, in Lachen SZ, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.