Informazioni su Tobias Dietschy
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Tobias Dietschy
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005858654, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
LubioScience GmbH, in Zürich, CHE-112.095.918, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 218 vom 09.11.2017, Publ. 3858973).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nordic Biosite Holding AB (559210-7428), in Täby (SE), Gesellschafterin, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Revol-Kaufmann, Muriel Rahel, von Sursee, in Rothenburg, Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift;
Auerbach, Daniel, von Zürich, in Zürich, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Dietschy, Tobias, von Rheinfelden, in Zürich, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numero di pubblicazione: HR02-1005856381, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Glaceproduktion Neptun AG, in Zürich, CHE-194.803.774, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 29 vom 10.02.2017, S.0, Publ. 3339153).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Entzeroth, Heinz, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dietschy, Tobias, von Rheinfelden, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dankwa, Simon, von Küttigen, in Zürich, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Auerbach, Daniel, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Birgelen, Christoph, von Zürich, in Maur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Andersen Rüegg, Lena, von Erlenbach (ZH), in Zürich, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 3512965, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
LuBioscience GmbH, in Luzern, CHE-112.095.918, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 13 vom 19.01.2017, Publ. 3293203).
Statutenänderung:
02.05.2017.
Firma neu:
LubioScience GmbH.
Vinkulierung neu:
[Die Vinkulierungsbestimmungen wurden aus den Statuten entfernt.]. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dietschy, Tobias, von Rheinfelden, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Auerbach, Daniel, von Zürich, in Zürich, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00].