Informazioni su Otto Dietrich
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Otto Dietrich
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Milch- und Konsumgenossenschaft Vilters, in V i l t e r s - W a n g s , bestmögliche Verwertung der im Genossenschaftskreis produzierten Kuhmilch usw. Genossenschaft (SHAB Nr. 44 vom 04.03.1999, S. 1445).
Fusion:
Die Genossenschaft übernimmt die Landw. Genossenschaft Vilters, in Vilters (Vilters-Wangs) durch Fusion. Aktiven von CHF 35'314.35 und Passiven von CHF 120.- gehen gemäss Fusionsvertrag vom 18.04.2000 und Fusionsbilanz per 31.12.1999 durch Universalsukzession auf die Genossenschaft über.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dietrich, Otto, von Vilters-Wangs, in Vilters (Vilters-Wangs), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wyss, Thomas, von Vilters-Wangs, in Vilters (Vilters-Wangs), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Braunviehzuchtgenossenschaft Vilters, in V i l t e r s - W a n g s, Förderung der Braunviehzucht, Genossenschaft (SHAB Nr. 208 vom 27.10.1998, S. 7324).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wyss, Josef, von Vilters-Wangs, in Vilters (Vilters-Wangs), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Willi, Bernhard, von Vilters-Wangs, in Vilters (Vilters-Wangs), Kassier und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dietrich, Otto, von Vilters-Wangs, in Vilters (Vilters-Wangs), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Guntli, Othmar, von Vilters-Wangs, in Vilters (Vilters-Wangs), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dietrich, Otto, von Vilters- Wangs, in Vilters (Vilters-Wangs), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Guntli, Oswald, von Vilters-Wangs, in Vilters (Vilters-Wangs), Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Good, Peter-Paul, von Vilters-Wangs, in Vilters (Vilters- Wangs), Mitglied und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Roth, Otto, von Vilters-Wangs, in Vilters (Vilters-Wangs), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Braunviehzuchtgenossenschaft Vilters, in Vilters-Wangs, Förderung der Braunviehzucht, Genossenschaft (SHAB Nr. 98 vom 30.04.1985, S. 1650). [Behördliche Umbenennung].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bigger, Elmar, von Vilters-Wangs, in Vilters (Vilters-Wangs), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Vilters, in Vilters];
Wyss, Josef, von Vilters-Wangs, in Vilters (Vilters-Wangs), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Vilters, in Vilters];
Willi, Bernhard, von Vilters-Wangs, in Vilters (Vilters-Wangs), Kassier und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Vilters];
Dietrich, Otto, von Vilters-Wangs, in Vilters (Vilters-Wangs), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: von Vilters, in Vilters];
Guntli, Othmar, von Vilters-Wangs, in Vilters (Vilters-Wangs), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: von Vilters, in Vilters].