Informazioni su Martin Diem
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Martin Diem
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Martin Diem
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 4881732, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
pom + Consulting AG, in Zürich, CH-020.3.006.952-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 7 vom 13.01.2009, S. 32, Publ. 4821860).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Scheuzger, Manuela, von Staufen, in Baden, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Busch, Thorsten, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien;
Diem, Martin, von Herisau, in Interlaken, mit Kollektivprokura zu zweien;
Buser, Bettina, von Diegten, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien;
Müller, Tanja, von Horgen, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien;
Peyinghaus, Marion, deutsche Staatsangehörige, in Volketswil, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: 4201516, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Immovista AG, in Zürich, CH-020.3.023.428-8, Suchmaschinen/Drehscheiben im Internet im Immobilienbereich, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 6 vom 10.01.2006, S. 24, Publ. 3186960).
Statutenänderung:
4.09.2007.
Aktienkapital neu:
CHF 450'000.-- [bisher: CHF 150'000.--].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 450'000.--.
Aktien neu:
4'500 Namenaktien zu CHF 100.-- [bisher: 1'500 Namenaktien zu CHF 100.--].
Qualifizierte Tatbestände neu:
Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Kapitalerhöhung vom 04.09.2007 die Marke 'immoclick' und die Urheberrechte am Domainnamen 'immoclick.ch' zum Preis von höchstens CHF 250'000.-- zu übernehmen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jenny, Dieter, von Meilen und Iffwil, in Meilen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Diem, Martin, von Herisau, in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Egloff, Hans Peter, von Niederrohrdorf, in Gebenstorf, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Baltensweiler, Roger, von Kloten, in Herrliberg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne Zeichnungsberechtigung];
Gmür, Ansgar, von Amden, in Weisslingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne Zeichnungsberechtigung];
Heimann, Philip, von Zürich, in Oberrieden, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hütköper, Matthias O., deutscher Staatsangehöriger, in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schwyter, Heinz M., von Galgenen, in Turbenthal, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne Zeichnungsberechtigung];
Weber, Dominik, von Spreitenbach, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 3416608, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Regiomarketing AG, in Solothurn, CH-260.3.000.714-9, Die Gesellschaft erstellt, betreibt, unterhält und vermarktet Internet-Auftritte, insbesondere Portale usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 131 vom 08.07.2005, S. 13, Publ. 2924638).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Diem, Martin, von Herisau, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Studer, Hans-Peter, von Rüttenen, in Mühledorf SO, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Jäggi, Roman, von Fulenbach, in Fulenbach, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Moser, Urs, von Olten, in Olten, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wittwer, Max, von Luterbach und Trub, in Luterbach, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.