Informazioni su Régis Dessimoz
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Régis Dessimoz
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 6765308, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
Société Coopérative, Téléskis des Mayens de Conthey, à Conthey, CH-626.5.002.501-9, société coopérative (No. FOSC 50 du 11.03.2011, p. 0, Publ. 6072466).
Modification des statuts:
02.07.2012.
Nouvelle adresse:
c/o Régis Dessimoz, Chemin de Tsamplan 1, 1976 Daillon.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Disière, Michel, de Savièse, à Savièse, membre, sans droit de signature;
Roh, Adrien, de Conthey, à Vétroz, membre, sans droit de signature;
Zihlmann, Bernard, de Genève, à Carouge GE, caissier et secrétaire, avec signature collective à deux;
Germanier, Philippe, de Conthey, à Conthey, membre, sans droit de signature.
Inscription ou modification de personne(s):
Dessimoz, Régis, de Conthey, à Conthey, président, avec signature collective à deux [précédemment: membre sans droit de signature];
Carvalho Ferreira, Marlène, ressortissante portugaise, à Sion, secrétaire, avec signature collective à deux avec le président;
Walpen, Pascal, de Reckingen-Gluringen, à Sion, caissier, avec signature collective à deux avec le président. Selon déclaration du 02.07.2012, il est renoncé à un contrôle restreint. [Modification des statuts sur des points non soumis à publication].
Numero di pubblicazione: 2334224, Ufficio del registro di commercio Vallese
Proz Frères SA, à Sion, fabrication et commerce de matériaux de construction à Sion avec reprise d'exploitation, société anonyme (FOSC no 221 du 14.11.1995, p. 6242).
Personne et signature radiée:
Dessimoz, Régis, de Conthey, à Conthey, secrétaire, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne:
Jordan, Marie-Christine, de Sion et Orsières, à Bramois (Sion), avec procuration collective à deux avec un administrateur.
Ufficio del registro di commercio Vallese
Société Coopérative, Téléskis des Mayens de Conthey, à C o n t h e y , construction, exploitation d'installations de moyens de remontées mécaniques sur le territoire de la commune de Conthey afin de favoriser la pratique du ski, société coopérative (FOSC du 01.09.1993, no 169, p. 4609).
Modification des statuts:
14.04.2000.
Nouvelle adresse:
c/o David Roh, 1976 Erde.
Nouvelle parts sociales:
CHF 10. En assemblée générale du 14.04.2000, la société a réduit le montant des parts sociales de CHF 500 à CHF 10 en application des articles 874 al. 2 et 735 CO.
Personnes et signatures radiées:
Evéquoz, Louis, de Conthey, à Conthey, secrétaire, avec signature collective à deux;
Fontannaz, Charles-Albert, de Conthey, à Conthey, membre, sans droit de signature.
Inscription ou modification de personnes:
Zihlmann, Bernard, de Genève, à Carouge GE, secrétaire-caissier, avec signature collective à deux [précédemment: président];
Duc, Thierry, de Conthey, à Conthey, président, avec signature collective à deux;
Roh, David, de Conthey, à Conthey, membre, avec signature collective à deux;
Dubrit, Yvan, de Conthey, à Conthey, membre, sans droit de signature;
Germanier, Philippe, de Conthey, à Conthey, membre, sans droit de signature [précédemment: caissier];
Dessimoz, Régis, de Conthey, à Conthey, membre, sans droit de signature.