Informazioni su Ruth Derrer Balladore
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Ruth Derrer Balladore
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006035282, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
FAU Fokus Arbeit Umfeld, in Zürich, CHE-108.415.374, Verein (SHAB Nr. 41 vom 28.02.2023, Publ. 1005688761).
Statutenänderung:
23.06.2022. 22.06.2023.
Mittel neu:
Mittel: Mitgliederbeiträge, Spendengelder und sonstige Erträge. [bisher: Mittel: Mitgliederbeiträge und Spendengelder.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Derrer Balladore, Ruth, von Zürich, in Zürich, Präsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kaiser, Christine, von Basel, in Arni (AG), Präsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 1843401, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
FAU Fokus Arbeit Umfeld, in Zürich, CHE-108.415.374, Verein (SHAB Nr. 194 vom 08.10.2013, Publ. 1115311).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schenkel, Jürg, von Zürich und Wettswil am Albis, in Neunforn, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Derrer Balladore, Ruth, von Zürich, in Zürich, Präsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.