Informazioni su Primus Deragisch
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Primus Deragisch
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005108976, Ufficio del registro di commercio Grigioni
Associaziun libra da consum Tujetsch, in Tujetsch, CHE-105.767.836, Genossenschaft (SHAB Nr. 32 vom 17.02.2020, Publ. 1004831836).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Deragisch, Primus, von Tujetsch, in Sedrun (Tujetsch), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Solida Treuhand AG (CHE-101.838.549), in Tujetsch, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sinock, Fabian, deutscher Staatsangehöriger, in Tujetsch, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
conversa.gr treuhand ag (CHE-477.140.336), in Tujetsch, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 1367855, Ufficio del registro di commercio Grigioni, (350)
Associaziun libra da consum Tujetsch, in Tujetsch, CHE-105.767.836, Genossenschaft (SHAB Nr. 151 vom 08.08.2013, Publ. 1019265).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Berther, Cornelia, von Tujetsch und Turbenthal, in Rueras (Tujetsch), Mitglied und Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Soliva, Emil, von Tujetsch, in Oberrieden, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Deragisch, Primus, von Tujetsch, in Sedrun (Tujetsch), Mitglied und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Revibünden GmbH (CHE-114.320.279), in Chur, Revisionsstelle [bisher: Revibünden GmbH (CH-350.4.002.293-1)].
Numero di pubblicazione: 6973078, Ufficio del registro di commercio Grigioni, (350)
Associaziun libra da consum Tujetsch, in Tujetsch, CH-350.5.000.048-3, Genossenschaft (SHAB Nr. 178 vom 15.09.2009, S. 8, Publ. 5247394).
Statutenänderung:
25.06.2009. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Berther-Giossi, Conrad, von Tujetsch, in Rueras (Tujetsch), Präsident, mit Einzelunterschrift;
Berther-Oberholzer, Baseli, von Tujetsch, in Rueras (Tujetsch), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Deflorin, Meinrad, von Tujetsch, in Sedrun (Tujetsch), Verwalter, mit Einzelunterschrift;
Deragisch, Primus, von Tujetsch, in Sedrun (Tujetsch), Mitglied und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmid, Reto, von Tujetsch, in Sedrun (Tujetsch), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Cavegn, Corsin, von Tujetsch, in Rueras (Tujetsch), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Berther, Cornelia, von Tujetsch und Turbenthal, in Rueras (Tujetsch), Mitglied und Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.