Informazioni su Roberto Delvecchio
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Roberto Delvecchio
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005399616, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Nachtrag zum im SHAB Nr. 21 vom 31.01.2022 publizierten TR-Eintrag Nr. 4191 vom 26.01.2022 Herold Fahrzeugvermietung AG, in Opfikon, CHE-105.837.098, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 21 vom 31.01.2022, Publ. 1005392835).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Delvecchio, Roberto, von Schlieren, in Dietikon, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1005392835, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Herold Fahrzeugvermietung AG, in Opfikon, CHE-105.837.098, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 85 vom 04.05.2021, Publ. 1005167783).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Delvecchio, Roberto, von Schlieren, in Dietikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005167783, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Herold Fahrzeugvermietung AG, in Opfikon, CHE-105.837.098, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 27 vom 09.02.2021, Publ. 1005095245).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Delvecchio, Roberto, von Schlieren, in Dietikon, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.