Informazioni su Claudia Nadine Délèze
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Claudia Nadine Délèze
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005911827, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
FDM Fiduciaire Sàrl, à Nendaz, CHE-208.515.697, société à responsabilité limitée (No. FOSC 228 du 23.11.2023, Publ. 1005892554).
Inscription ou modification de personne(s):
Fournier, Stéphanie, de Nendaz, à Nendaz, associée et présidente des gérants, avec signature collective à deux, pour 70 parts sociales de CHF 100.00 [précédemment: Fournier Délèze, Stéphanie];
Délèze, Claudia Nadine, de Nendaz, à Nendaz, associée et gérante, avec signature collective à deux, pour 70 parts sociales de CHF 100.00 [précédemment: Délèze, Claudia];
Michelet, Agnès, de Nendaz, à Nendaz, associée, sans droit de signature, pour 70 parts sociales de CHF 100.00 [précédemment: Michelet Délèze, Agnès].
Numero di pubblicazione: HR02-1005799540, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
Association pour les Bienfaits de la Printse, à Nendaz, CHE-109.842.945, association (No. FOSC 158 du 17.08.2004, p.14, Publ. 2408990).
Nouvelle adresse:
c/o Jean Charles Bornet, Chemin des Vouettes 4, 1996 Fey (Nendaz).
Autres adresses:
Case postale 24, 1997 Haute-Nendaz.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Crettenand, Narcisse, de Isérables, à Isérables, président du conseil, avec signature collective à deux;
Favre, Adrien, de Les Agettes, à Les Agettes, vice-président du conseil, avec signature collective à deux;
Métrailler, Régis, de Nendaz, à Nendaz, secrétaire du conseil, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Bornet, Jean Charles, de Nendaz, à Nendaz, président du comité, avec signature collective à deux;
Délèze, Claudia, de Nendaz, à Nendaz, membre et secrétaire du comité, avec signature collective à deux.
Numero di pubblicazione: 6985882, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
FDM Fiduciaire Sàrl, à Nendaz, CH-626.4.014.670-4, Rte de la Télécabine 17, 1997 Haute-Nendaz, société à responsabilité limitée (nouvelle inscription).
Date des statuts:
13.12.2012.
But:
L'exploitation commerciale d'un bureau fiduciaire, la prise de tous mandats, notamment de tenues de comptabilité, de conseils financiers et fiscaux, d'expertises comptables, de contrôles de sociétés, de contentieux, recouvrements et encaissements, gestions et courtages immobiliers (cf. statuts pour but complet).
Capital social:
CHF 21'000.00.
Faits qualifiés:
Reprise de biens envisagée: la société envisage de reprendre le mobilier et le fonds de commerce (goodwill) de l'entreprise individuelle 'Fournier Jean-Maurice' à Nendaz (CH-626.1.006.082-9) pour le montant maximum de CHF 65'000.00.
Obligations de fournir des prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption:
pour les détails, voir les statuts.
Organe de publication:
FOSC.
Communication aux associés:
par écrit ou par courriel.
Personne(s) inscrite(s):
Fournier, Jean-Maurice, de Nendaz, à Haute-Nendaz (Nendaz), associé, gérant et président, avec signature collective à deux, pour 70 parts sociales de CHF 100.00;
Délèze, Claudia, de Nendaz, à Basse-Nendaz (Nendaz), associée et gérante, avec signature collective à deux, pour 70 parts sociales de CHF 100.00;
Michelet, Agnès, de Nendaz, à Basse-Nendaz (Nendaz), associée et gérante, avec signature collective à deux, pour 70 parts sociales de CHF 100.00. Selon déclaration du 13.12.2012, il est renoncé à un contrôle restreint.