Informazioni su Meret Deeg
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Meret Deeg
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 4182235, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Treupha AG, in Baden, CHE-101.844.484, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 149 vom 04.08.2010, Publ. 5756890).
Firma neu:
Treupha AG in Liquidation.
Domizil neu:
c/o Treupha Finanz AG, Zürcherstrasse 59, 5400 Baden.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 06.04.2018 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Deeg, Judit, von Baden, in Zürich, mit Einzelprokura.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Deeg, Meret, von Baden, in Baden, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift;
Deeg, Karl Alfred, von Baden, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 1102475, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
simtis GmbH, in Baden, CHE-101.771.537, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 48 vom 10.03.2010, S. 2, Publ. 5533992).
Statutenänderung:
12.09.2013.
Zweck neu:
Organisation, Durchführung sowie Vermittlung von Reisen, Warenhandel im In- und Ausland sowie Entwicklung, Erwerb und Verkauf aller mit diesen Bereichen zusammenhängenden Dienstleistungen;
kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben und errichten;
kann ferner Grundstücke, Liegenschaften und Geschäftsräume sowie Urheberrechte, Patente und Lizenzen aller Art erwerben, verwalten und veräussern.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Simkovics, Tibor, von Langnau am Albis, in Oberwil-Lieli, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 18'000.00;
Simkovics, Ursula, von Zürich, in Oberwil-Lieli, Gesellschafterin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 2'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Deeg, Meret, von Baden, in Baden, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 18'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 2'000.00.
Numero di pubblicazione: 4749358, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Treupha Finanz AG, in Baden, CH-400.3.904.239-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 223 vom 16.11.2006, S. 2, Publ. 3638300).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fluri + Partner Treuhand AG, in Baden, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Deeg, Meret, von Baden, in Baden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich];
Merki Treuhand AG (CH-400.3.028.536-9), in Baden, Revisionsstelle.