Informazioni su Tania De Martin
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Tania De Martin
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004536696, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
DSwiss AG, in Zürich, CHE-112.888.238, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 103 vom 31.05.2018, Publ. 4260141).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
De Martin, Tania, von Meilen, in Bonstetten, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Petersen, Stinne, dänische Staatsangehörige, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Arnheiter, Simone, deutsche Staatsangehörige, in Wallisellen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 4174761, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
DSwiss AG, in Zürich, CHE-112.888.238, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 200 vom 16.10.2017, Publ. 3810651).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bolliger, Michael, von Lufingen, in Winterthur, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
De Martin, Tania, von Meilen, in Bonstetten, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schriber, Hans, von Schübelbach, in Spreitenbach, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 2397992, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
invoco Informatik GmbH, in Meilen, CH-020.4.021.829-8, Dienstleistungen und generelle Beratung im Informatikbereich, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 8 vom 15.01.2003, S. 19, Publ. 812494).
Firma neu:
invoco Informatik GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 29.07.2004 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
De Martin, Tania, von Meilen, in Meilen, Gesellschafterin, Geschäftsführerin und Liquidatorin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 20'000.-- [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin].