Informazioni su Gianluca D'Angelo
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Gianluca D'Angelo
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 2563217, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
RB Associates AG, in Zollikon, CHE-112.139.390, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 36 vom 21.02.2014, Publ. 1359429).
Statutenänderung:
27.11.2015.
Firma neu:
Jedermann Inkasso AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Jedermann Inkasso SA) (Jedermann Inkasso Ltd).
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Risikomanagement, inklusiv Kreditrisiko, Bilanzstrukturmanagement, internationale Wirtschaftsauskunfts- und Inkassodienstleistungen. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und andere Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brullo, Ruben, von Rüti ZH, in Rapperswil-Jona, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fischer, Michael, österreichischer Staatsangehöriger, in Salzburg (AT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
D'Angelo, Gianluca, italienischer Staatsangehöriger, in Wetzikon ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 1564733, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
unlimited group AG, in Zollikon, CHE-112.678.310, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 198 vom 13.10.2009, S. 28, Publ. 5290826).
Statutenänderung:
30.05.2014.
Firma neu:
WORLDBOX RISK MANAGEMENT AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(WORLDBOX RISK MANAGEMENT SA) (WORLDBOX RISK MANAGEMENT Ltd).
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Risikomanagement, inklusiv Kreditrisiko, Bilanzstrukturmanagement, internationale Wirtschaftsauskunfts- und Inkassodienstleistungen sowie Compliance Recherche und Due Diligence, Versicherungen und Finanzierung. Übernahme und Verwaltung von Beteiligungen sowie Finanzierungen irgendwelcher Art im In- und Ausland für eigene und fremde Rechnung;
kann Vertretungen übernehmen, Patente, Handelsmarken und technische und industrielle Kenntnisse erwerben, verwalten, verwerten und übertragen, technische und administrative Beratungsdienste leisten, sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie Grundstücke erwerben, belasten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und andere Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ashurst, Adrian John, von Rottenschwil und britischer Staatsangehöriger, in Hombrechtikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
D'Angelo, Gianluca, italienischer Staatsangehöriger, in Rüti ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.