Informazioni su Mirjam Grazia Crocco
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Mirjam Grazia Crocco
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005087923, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
New Energies Development AG, in Zürich, CHE-232.194.990, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 75 vom 20.04.2020, Publ. 1004873200).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Crocco, Mirjam Grazia, italienische Staatsangehörige, in Chiasso, Direktorin, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1004873200, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
New Energies Development AG, in Zürich, CHE-232.194.990, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 43 vom 03.03.2020, Publ. 1004843034).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sampogna, Francesco, italienischer Staatsangehöriger, in Chiasso, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Direktor, mit Einzelunterschrift];
Crocco, Mirjam Grazia, italienische Staatsangehörige, in Chiasso, Direktorin, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Pansini, Maurizio, italienischer Staatsangehöriger, in Molfetta (IT), Direktor, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: HR02-1004720165, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
New Energies Development AG, bisher in Zug, CHE-232.194.990, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 36 vom 21.02.2019, Publ. 1004571776).
Statutenänderung:
09.09.2019.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
Claridenstrasse 36, 8002 Zürich.
Zweck neu:
Marketing, Entwicklung und Vermarktung von Technologie und Umwelttechnologien, sowie Produkte für Produktion von erneuerbaren Energien, die Anwendung dieser Produkte, die Verbindung von erneuerbaren Energiequellen mit Stromnetz, die Produktion von Strom, der Handel und Verkauf von Elektrizität und die Bereitstellung von entsprechenden Dienstleistungen und Beratung, Planung und Implementierung von energieeffizienten Systemen, Beteiligung an anderen Unternehmen mit ähnlichen oder gleichen Zwecken, die Übernahme von nationalen und ausländischen Vertretungen, der Verkauf von Patenten, Marken und Lizenzen, auch als Exklusivrecht, Import-Export von Rohstoffen. Gründung von Zweigniederlassungen und Filialen, Beteiligung an anderen Unternehmen, Handels- und Finanz-, Immobilien- oder weitere Geschäftsaktivitäten, die mit diesen in Verbindung stehen oder ähnliche Zwecke haben, dies sowohl in der Schweiz als auch im Ausland.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bradanini, Alberto, von Lugano, in Ponte Capriasca, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Crocco, Mirjam Grazia, italienische Staatsangehörige, in Chiasso, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.