Informazioni su Trevor Park Crist
Fascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Trevor Park Crist
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005547462, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Inntopia Europa GmbH, in Zug, CHE-157.078.282, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 80 vom 28.04.2015, S.0, Publ. 2122459).
Firma neu:
Inntopia Europa GmbH in Liquidation.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Inntopia Europa LLC in liquidation). Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 11.08.2022 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kemp, Thomas L., amerikanischer Staatsangehöriger, in New Canaan (US), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, ;
Crist, Trevor Park, amerikanischer Staatsangehöriger, in Vermont (US), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Geschäftsführer, ;
Cohen, Lisa, amerikanische Staatsangehörige, in Westport (US), Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, ;
Kortick, Daniel M., amerikanischer Staatsangehöriger, in Somers (US), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, ;
Krasik, Irina I., amerikanische Staatsangehörige, in East Brunswick (US), Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, .
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Obrist, Emanuel, von Laufenburg, in Zug, Liquidator, mit Einzelunterschrift, [bisher: Direktor, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 1698273, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Inntopia Europa GmbH, in Baar, CHE-157.078.282, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 68 vom 08.04.2014, Publ. 1442501).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meier, Michael Rolf, von Emmen, in Cham, Direktor, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Crist, Trevor Park, amerikanischer Staatsangehöriger, in Vermont (US), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Geschäftsführer [bisher: Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Kemp, Thomas L., amerikanischer Staatsangehöriger, in New Canaan (US), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift;
Cohen, Lisa, amerikanische Staatsangehörige, in Westport (US), Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift;
Kortick, Daniel M., amerikanischer Staatsangehöriger, in Somers (US), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Krasik, Irina I., amerikanische Staatsangehörige, in East Brunswick (US), Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift;
Favre, Sonja, von Les Agettes, in Ascona, Direktorin, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 1442501, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Inntopia Europa GmbH (Inntopia Europa LLC), in Baar, CHE-157.078.282, Schochenmühlestrasse 6, 6340 Baar, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
07.03.2014.
Zweck:
Vertrieb, Herstellung, Entwicklung und Betrieb von computergestützten Technologieprogrammen, Produkten, Dienstleistungen und Anwendungen sowie Entwicklung und Verkauf von Produkten respektive Erbringung von Dienstleistungen für den Internetgebrauch insbesondere im Bereich des Tourismus in der Schweiz und Europa;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilsbuch verzeichneten Adressen. Mit Erklärung vom 07.03.2014 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Sterling Valley Systems Inc., in Vermont (US), Gesellschafterin, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Crist, Trevor Park, amerikanischer Staatsangehöriger, in Vermont (US), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Meier, Michael Rolf, von Emmen, in Cham, Direktor, mit Einzelunterschrift.