Informazioni su Michel Cretton
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Michel Cretton
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3727128, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
e+h Services AG, in Däniken, CH-249.3.000.863-0, Erbringt Dienstleistungen in den Bereichen Warenbeschaffung, Logistik und Marketing, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 8 vom 12.01.2006, S. 13, Publ. 3190744).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Cretton, Michel, von Charrat, in Wohlenschwil, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: 3563524, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
E + H Silenos GmbH, in Däniken, CH-249.4.003.381-5, Beteiligung an und Investitionen in Unternehmen usw., Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 31 vom 14.02.2006, S. 12, Publ. 3243242).
Statutenänderung:
18.09.2006.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Cretton, Michel, von Charrat, in Kölliken, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 18'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
E + H Silenos GmbH, in Däniken, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 36'000.-- [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 18'000.--];
Schenkel-Jau, Nelly, von Heimiswil und Seeberg, in Niederbipp, Gesellschafterin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 18'000.-- [bisher: ohne Zeichnungsberechtigung].
Numero di pubblicazione: 3243242, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
E + H Silenos GmbH, in Däniken, CH-249.4.003.381-5, Beteiligung an und Investitionen in Unternehmen usw., Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 215 vom 06.11.2002, S. 12, Publ. 716226).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Glauser, Adrian, von Rüti bei Lyssach, in Reinach AG, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 18'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cretton, Michel, von Charrat, in Kölliken, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 18'000.-- [bisher: in Wohlenschwil];
Uebelhardt, Fritz, von Zürich, in Oberlunkhofen, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 18'000.-- [bisher: in Bergdietikon];
E + H Silenos GmbH, in Däniken, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 18'000.--;
Schenkel-Jau, Nelly, von Heimiswil und Seeberg, in Niederbipp, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 18'000.-- [bisher: Jau, Nelly, von Heimiswil].