Informazioni su Roland Crettaz
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Roland Crettaz
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3266317, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
Caisse d'Epargne et de Crédit Mutuel de Chermignon société coopérative, à Chermignon, CHE-107.002.259, société coopérative (No. FOSC 121 du 24.06.2016, Publ. 2912389).
Nouveau siège:
Crans-Montana. [Siège modifié d'office par suite d'entrée en vigueur de la fusion des communes de Chermignon, Mollens VS, Montana et Randogne le 01.01.2017].
Inscription ou modification de personne(s):
Barras, Gabriel, de Crans-Montana, à Crans-Montana, membre, sans droit de signature [précédemment: de Chermignon, à Chermignon];
Barras, Michel, de Crans-Montana, à Crans-Montana, membre, sans droit de signature [précédemment: de Chermignon, à Crans (Chermignon)];
Barras, Véronique, de Crans-Montana, à Crans-Montana, membre, sans droit de signature [précédemment: de Chermignon, à Crans (Chermignon)];
Bonvin, Christian, de Crans-Montana, à Crans-Montana, directeur, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président ou le secrétaire [précédemment: de Chermignon, à Chermignon];
Clivaz, Christophe, de Crans-Montana, à Crans-Montana, membre, sans droit de signature [précédemment: de Chermignon, à Chermignon];
Cordonier, Anne-Marie, de Crans-Montana, à Crans-Montana, membre, sans droit de signature [précédemment: de Chermignon, à Chermignon];
Crettaz, Roland, de Saint-Martin VS, à Crans-Montana, président, avec signature collective à deux avec le vice-président ou le secrétaire [précédemment: à Chermignon];
Duc, Gabriel, de Crans-Montana, à Crans-Montana, vice-président, avec signature collective à deux avec le président ou le secrétaire [précédemment: de Chermignon, à Chermignon];
Pralong, Frédéric, de Crans-Montana, à Crans-Montana, secrétaire, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président [précédemment: de Chermignon, à Chermignon];
Rey, Nadine, de Crans-Montana, à Crans-Montana, membre, sans droit de signature [précédemment: de Chermignon, à Chermignon].
Numero di pubblicazione: 2912389, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
Caisse d'Epargne et de Crédit Mutuel de Chermignon société coopérative, à Chermignon, CHE-107.002.259, société coopérative (No. FOSC 199 du 15.10.2014, Publ. 1769055).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Clivaz, Gaston, de Chermignon, à Chermignon, président, avec signature collective à deux avec le vice-président ou le secrétaire.
Inscription ou modification de personne(s):
Crettaz, Roland, de Saint-Martin VS, à Chermignon, président, avec signature collective à deux avec le vice-président ou le secrétaire [précédemment: membre sans droit de signature];
Rey, Nadine, de Chermignon, à Chermignon, membre, sans droit de signature.
Numero di pubblicazione: 3650666, Ufficio del registro di commercio Vallese
Caisse d'Epargne et de Crédit Mutuel de Chermignon, à Chermignon, CH-626.5.002.569-2, société coopérative (FOSC no 108 du 07.06.2001, p. 4280).
Personnes et signatures radiées:
Clivaz, Jean, de Chermignon et Randogne, à Chermignon, président, avec signature collective à deux;
Mittaz, Georges, de Chermignon, à Champlan (Grimisuat), vice-président, sans droit de signature.
Inscription ou modification de personnes:
Clivaz, Gaston, de Chermignon, à Chermignon, président, avec signature collective à deux avec le vice-président ou le secrétaire [précédemment: secrétaire, avec signature collective à deux];
Duc, Gabriel, de Chermignon, à Chermignon, vice-président, avec signature collective à deux avec le président ou le secrétaire [précédemment: membre, sans droit de signature];
Pralong, Frédéric, de Chermignon, à Chermignon, secrétaire, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président [précédemment: membre, sans droit de signature];
Clivaz, Christophe, de Chermignon, à Chermignon, membre, sans droit de signature;
Crettaz, Roland, de Saint-Martin VS, à Chermignon, membre, sans droit de signature.