Informazioni su Laura Cotardo
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Laura Cotardo
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 5356740, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Amper com. GmbH, in Zürich, CH-020.4.035.995-8, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 150 vom 07.08.2007, S. 17, Publ. 4055932). Gemäss Erklärung vom 08.07.2009 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Cotardo, Laura, von Zürich, in Winterthur, Gesellschafterin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 12'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Merdzani, Ali, mazedonischer Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 8'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 12'000.00 [bisher:mit einem Stammanteil von CHF 8'000.00].
Numero di pubblicazione: 4055932, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Amper com. GmbH, in Zürich, CH-020.4.035.995-8, General Wille-Strasse 21, 8002 Zürich, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
2.07.2007, 24.07.2007.
Zweck:
Zweck der Gesellschaft ist die Projektierung und Installation von elektrischen Anlagen. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen und finanziellen Transaktionen durchführen, die mit diesem Zwecke direkt oder indirekt zusammenhängen. Sie kann sich an in- und ausländischen Unternehmen beteiligen, Niederlassungen im In- und Ausland errichten, auf eigene oder fremde Rechnung Vermögenswerte verwalten, insbesondere Liegenschaften erwerben, finanzieren, erstellen, verwalten oder veräussern. Sie kann Patent- und Lizenzgeschäfte tätigen sowie Handel mit Waren aller Art betreiben.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Merdzani, Ali, mazedonischer Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 8'000.--;
Cotardo, Laura, von Zürich, in Winterthur, Gesellschafterin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 12'000.--.