Informazioni su Romano Agostino Giorgio Cosi
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Romano Agostino Giorgio Cosi
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005450220, Ufficio del registro di commercio Grigioni
Riesengross GmbH, in Chur, CHE-115.146.251, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 163 vom 24.08.2020, Publ. 1004963531).
Firma neu:
Riesengross GmbH in Liquidation.
Weitere Adressen:
Liquidationsadresse: c/o ATLANTIQ AG, Herr Romano Cosi, La-Nicca-Strasse 10, 7000 Chur. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 07.04.2022 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cosi, Romano, von Chur, in Chur, Gesellschafter und Geschäftsführer und Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 66 Stammanteilen zu je CHF 200.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1004598045, Ufficio del registro di commercio Grigioni, (350)
Stiftung Kammerphilharmonie Graubünden, in Chur, CHE-278.394.163, Stiftung (SHAB Nr. 31 vom 14.02.2018, Publ. 4056105).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Liesch, Leonie Barbara, von Basel, in Chur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cosi, Romano Agostino Giorgio, von Chur, in Chur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 3544857, Ufficio del registro di commercio Grigioni, (350)
Riesengross GmbH, in Chur, CHE-115.146.251, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 117 vom 20.06.2016, Publ. 2899897).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cosi, Romano, von Chur, in Chur, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 66 Stammanteilen zu je CHF 200.00 [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, ];
ATLANTIQ DIGITAL GmbH (CHE-114.919.594), in Chur, Gesellschafterin, mit 34 Stammanteilen zu je CHF 200.00 [bisher: cosi marketing GmbH, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 200.00].