Informazioni su Silvio Renato Corsi
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Silvio Renato Corsi
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005296134, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Fürsorgestiftung der Fahrlehrerverbände, in Zürich, CHE-110.165.264, Stiftung (SHAB Nr. 76 vom 20.04.2017, S.0, Publ. 3475691).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Corsi, Silvio, von Kriens, in Luzern, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 6747854, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Fahrschule S. Corsi GmbH, in Luzern, CH-100.4.794.856-7, Obergrundstrasse 28, 6003 Luzern, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
26.06.2012.
Zweck:
Betrieb einer Fahrschule und Aus- und Weiterbildung im Bereich des Strassenverkehrs;
Beteiligungen;
Erwerb und Verwaltung von Lizenzen;
Kauf, Verwaltung und Veräusserung von Liegenschaften.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Gemäss Sacheinlage- und Sachübernahmevertrag vom 25.06.2012 und Bilanz per 31.12.2011 übernimmt die Gesellschaft von Silvio Renato Corsi, von Kriens, in Horw, sein im Handelsregister nicht eingetragenes Einzelunternehmen Silvio Corsi, in Luzern, mit sämtlichen Aktiven, deren Wert zusammen CHF 42'869.51 beträgt und dem gesamten Fremdkapital im Gesamtwerte von CHF 12'342.40 zum Gesamtpreise von CHF 30'527.11, wofür 20 Stammanteile zu CHF 1'000.00 ausgegeben und CHF 10'527.11 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen erfolgen per Brief, Telefax oder elektronischer Post. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 26.06.2012 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Corsi, Silvio Renato, von Kriens, in Horw, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numero di pubblicazione: 4204112, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Fürsorgestiftung der Fahrlehrerverbände, in Zürich, CH-020.7.900.306-0, Stiftung (SHAB Nr. 95 vom 18.05.2007, S. 20, Publ. 3935308).
Domizil neu:
c/o Springer Transport Media Schweiz GmbH, Sieberstrasse 5, 8055 Zürich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rüegger, Rainer, von Rothrist, in Wohlen AG, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gurtner, Rudolf, von Winterthur, in Winterthur, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied];
Knöpfel, Felix, von Hundwil, in Pratteln, Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied];
Corsi, Silvio, von Kriens, in Luzern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wismer, Willi, von Winkel, in Bülach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Winkel];
Ramseier Treuhand AG, in Pratteln, Revisionsstelle.