Informazioni su Grégoire Coppey
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Grégoire Coppey
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005858404, Ufficio del registro di commercio Vallese, (621)
Coppey Consulting Sàrl, à Monthey, CHE-447.230.437, société à responsabilité limitée (No. FOSC 12 du 20.01.2020, Publ. 1004809416).
Nouvelle raison sociale:
Coppey Consulting Sàrl en liquidation.
Autre adresse:
c/o Grégoire Coppey, Avenue de la Plantaud 28b, 1870 Monthey (adresse de liquidation). La société est dissoute par décision de l'assemblée générale du 28.09.2023.
Inscription ou modification de personne(s):
Coppey, Grégoire, de Vétroz, à Monthey, associé et gérant, liquidateur, avec signature individuelle, pour 20 parts sociales de CHF 1'000.00 [précédemment: associé et gérant, avec signature individuelle].
Numero di pubblicazione: HR02-1004900253, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
AZEK AG, in Bülach, CHE-101.545.426, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 39 vom 26.02.2019, Publ. 1004574615).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Benelli, Giuseppe, von Chiasso, in Wettswil am Albis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Coppey, Grégoire, von Vétroz, in Monthey, Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kluser, Thomas, von Spiringen, in Zürich, Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR01-1004809416, Ufficio del registro di commercio Vallese, (621)
Coppey Consulting Sàrl, à Monthey, CHE-447.230.437, Avenue de la Plantaud 28B, 1870 Monthey, société à responsabilité limitée (Nouvelle inscription).
Date des statuts:
06.01.2020.
But:
prestation de services et de conseils dans le domaine de la formation professionnelle (cf. statuts pour but complet).
Capital social:
CHF 20'000.00.
Obligations de fournir des prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption:
pour les détails, voir les statuts.
Organe de publication:
FOSC.
Communications aux associés:
par écrit ou courriel. Selon déclaration du 06.01.2020, il est renoncé à un contrôle restreint.
Personne(s) inscrite(s):
Coppey, Grégoire, de Vétroz, à Monthey, associé et gérant, avec signature individuelle, pour 20 parts sociales de CHF 1'000.00.