Informazioni su Florentin Coppey
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Florentin Coppey
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006045597, Ufficio del registro di commercio Vallese, (621)
NIRLAB SA, à Orsières, CHE-294.335.957, société anonyme (No. FOSC 76 du 20.04.2022, Publ. 1005454622). [biffé: Selon déclaration du 13.03.2014, il est renoncé à un contrôle restreint].
Inscription ou modification de personne(s):
Coppey, Florentin, de Orsières, à Orsières, président du conseil d'administration, avec signature individuelle [précédemment: administrateur unique, avec signature individuelle];
Schmidt, David, citoyen allemand, à Braunschweig (DE), administrateur, sans droit de signature;
Steinhofer, Benjamin Felix, citoyen allemand, à Zürich, administrateur, sans droit de signature;
Saint-Bernard Audit Sàrl (CHE-375.481.872), à Orsières, organe de révision.
Numero di pubblicazione: HR01-1005571152, Ufficio del registro di commercio Vallese, (621)
Florentin Coppey Sàrl, à Orsières, CHE-164.472.750, Somlaproz 23, 1937 Orsières, société à responsabilité limitée (Nouvelle inscription).
Date des statuts:
02.09.2022. 21.09.2022.
But:
La société a pour but la réalisation de toutes opérations immobilières, à l'exception des opérations prohibées par la LFAIE. En outre, la société a pour but la fourniture de prestations de services et de conseil dans des domaines connexes. La société peut constituer des succursales et des filiales et peut participer à d'autres entreprises, tant en Suisse qu'à l'étranger et, de manière générale, exercer toute activité en rapport direct ou indirect avec son but. La société peut acquérir, détenir et aliéner des biens immobiliers tant en Suisse qu'à l'étranger. Elle peut faire, soit pour son compte, soit pour le compte de tiers, toutes opérations financières ainsi que se porter caution ou garant pour des filiales ou des tiers.
Capital social:
CHF 20'000.00.
Organe de publication:
FOSC.
Communications aux associés:
par lettre ou courriel. Selon déclaration du 02.09.2022, il est renoncé à un contrôle restreint.
Personne(s) inscrite(s):
Coppey, Florentin, de Orsières, à Orsières, associé et gérant, avec signature individuelle, pour 200 parts sociales de CHF 100.00.
Numero di pubblicazione: HR02-1005197263, Ufficio del registro di commercio Vallese, (621)
GSB Distribution Sàrl, à Orsières, CHE-214.336.482, société à responsabilité limitée (No. FOSC 246 du 19.12.2019, Publ. 1004788660).
Inscription ou modification de personne(s):
Rivard, Nicolas, citoyen français, à Martigny, associé et président des gérants, avec signature individuelle, pour 200 parts sociales de CHF 100.00;
Coppey, Florentin, de Orsières, à Orsières, gérant, sans droit de signature [précédemment: associé et gérant, avec signature individuelle, pour 200 parts sociales de CHF 100.00].