Informazioni su Riccardo Conti
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Riccardo Conti
Ultimi comunicati FUSC: Riccardo Conti
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3189371, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Polo Reinigung GmbH, in Zürich, CHE-369.867.861, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 131 vom 10.07.2015, Publ. 2262493).
Statutenänderung:
04.11.2016.
Sitz neu:
Schlieren.
Domizil neu:
Wiesenstrasse 33, 8952 Schlieren.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Conti, Riccardo, von Zürich, in Oberägeri, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 96 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Riechsteiner, Christian Fabian, von Schötz, in Baden, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Baito GmbH (CHE-281.658.552), in Zürich, Gesellschafterin, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 104 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numero di pubblicazione: 2902159, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Monica Batlle Consulting GmbH, in Oberägeri, CHE-108.501.097, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 79 vom 26.04.2010, S. 23, Publ. 5602046).
Statutenänderung:
03.06.2016.
Firma neu:
Clear Solutions GmbH.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Clear Solutions LLC) (Clear Solutions S.à r.l.).
Zweck neu:
Entwicklung, Produktion und Vertrieb von Produkten und Dienstleistungen aus dem Informatikbereich, insbesondere Vertrieb von Soft- und Hardware sowie Programmierung und Verkauf von Apps;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Conti, Vittorio, belgischer Staatsangehöriger, in Oberägeri, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 80 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter ohne Zeichnungsberechtigung und Zeichnungsberechtigter mit Einzelunterschrift und mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00];
Conti-Batlle, Monica, von Zürich, in Oberägeri, Gesellschafterin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 80 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafterin ohne Zeichnungsberechtigung und Geschäftsführerin mit Einzelunterschrift und mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00];
Conti, Riccardo, von Zürich, in Oberägeri, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift und Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numero di pubblicazione: 2262493, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Polo Reinigung GmbH, in Zürich, CHE-369.867.861, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 61 vom 30.03.2015, Publ. 2071049).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Avdija, Lulzim, schwedischer Staatsangehöriger, in Opfikon, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Conti, Riccardo, von Zürich, in Oberägeri, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 96 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter ohne Zeichnungsberechtigung].