Informazioni su Samuel Cohen
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Samuel Cohen
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005705945, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Pharmunion SA, bisher in Genève, CHE-101.210.718, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 143 vom 27.07.2021).
Statutenänderung:
02.03.2023.
Sitz neu:
Bubikon.
Domizil neu:
Blumenbergstrasse 12, 8633 Wolfhausen.
Zweck neu:
Kauf, Verkauf, Import, Export und Herstellung von pharmazeutischen, chemischen, biologischen, diätetischen, kosmetischen und ähnlichen Produkten;
sämtliche Finanzgeschäfte und Beteiligungen im Zusammenhang mit diesem Zweck.
Publikationsorgan neu:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Die Identifikation unter der Nummer CH-660-0164969-0 wurde ersetzt durch die Unternehmensidentifikationsnummer (IDE/UID) CHE-101.210.718. [bisher: L'identification sous le numéro CH-660-0164969-0 est remplacée par le numéro d'identification des entreprises (IDE/UID) CHE-101.210.718.]. Die Inhaberaktien sind am 01.05.2021 von Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt worden. Mit Beschluss der Generalversammlung vom 02.03.2023 wurden die Statuten der Gesellschaft an die Umwandlung angepasst. [bisher: Le 01.05.2021, les actions au porteur ont été converties de par la loi en actions nominatives. Les statuts de la société n'ont pas encore été adaptés à la conversion, mais devront l'être lors de la prochaine modification.]. Gemäss Erklärung vom 20.04.2010 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. [bisher: Selon déclaration de l'administratrice du 20.04.2010, la société n'est pas soumise à un contrôle ordinaire et renonce à un contrôle restreint. ].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Izbicki Cohen, Claudia Liliana, von Zürich, in Genève, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Izbick-Wolf, Sigrid, von Zürich, in Chêne-Bourg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Cohen, Samuel, von Genève, in Genève, Direktor, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hering, Lukas, von Zumikon, in Zumikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.