Informazioni su Prof. David Cochran
Fascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Prof. David Cochran
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004699725, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
ITI Stiftung, in Basel, CHE-101.991.665, Stiftung (SHAB Nr. 172 vom 06.09.2018, Publ. 1004450334).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Cochran, Prof. David, amerikanischer Staatsangehöriger, in San Antonio (US), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller, Prof. Dr. Frauke, deutsche Staatsangehörige, in Genf, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Neidhart, Adrian, von Niederhasli, in Rheinfelden, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kirsch, Matthias, von Tegerfelden, in Allschwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004450334, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
ITI Stiftung, in Basel, CHE-101.991.665, Stiftung (SHAB Nr. 233 vom 30.11.2016, Publ. 3193047).
Urkundenänderung:
09.08.2018. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Chen, Dr. Stephen T., australischer Staatsangehöriger, in Balwyn VIC (AU), Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Cochran, Prof. David, amerikanischer Staatsangehöriger, in San Antonio (US), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in San Antonio (TX/US), Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Al Nawas, Dr. Bilal, deutscher Staatsangehöriger, in Mainz (DE), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Stilwell, Charlotte Elisabeth, dänische Staatsangehörige, in London (GB), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 1467415, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
ITI Stiftung, in Basel, CHE-101.991.665, Stiftung (SHAB Nr. 36 vom 21.02.2014, Publ. 1360425).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dickinson, Anthony, australischer Staatsangehöriger, in East Malvern (Victoria, AU), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Taylor, Prof. Thomas D., amerikanischer Staatsangehöriger, in Westhardford (Connecticut, US), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Buser, Daniel, von Olten und Erlinsbach SO, in Muri bei Bern, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Niedererlinsbach, Präsident des Stiftungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Cochran, Prof. David, amerikanischer Staatsangehöriger, in San Antonio (TX/US), Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Mayfield, Prof. Dr. Lisa, australische Staatsangehörige, in West Perth (AU), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wismeyer, Prof. Dr. Daniel, niederländischer Staatsangehöriger, in Ellelom (NL), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.