Informazioni su Markus Clavadetscher
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Markus Clavadetscher
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3352885, Ufficio del registro di commercio Grigioni, (350)
Giuvaulta, Zentrum für Sonderpädagogik, in Rothenbrunnen, CHE-107.865.303, Stiftung (SHAB Nr. 136 vom 15.07.2016, Publ. 2956151).
Domizil neu:
Isla 34, 7405 Rothenbrunnen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Konrad Ferroni, Doris, von Bonaduz, in Bonaduz, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Clavadetscher, Markus, von Küblis, in Domleschg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
von Planta, Dr. Flurin, von Zuoz, in Domleschg, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Frei, Jürg, von Zürich und Baden, in Domat/Ems, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Zürich und Oberehrendingen];
Melchior, Bettina, von Andeer, in Thusis, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Widmer, Robert, von Thusis, in Thusis, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 2570777, Ufficio del registro di commercio Grigioni, (350)
Regi Genossenschaft, in Thusis, CHE-103.622.121, Genossenschaft (SHAB Nr. 91 vom 13.05.2015, Publ. 2151115).
Firma neu:
Regi Genossenschaft in Liquidation. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 08.06.2015 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Clavadetscher, Markus, von Küblis, in Rodels (Domleschg), Präsident, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: in Rodels, Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Caviezel, Jürg, von Domleschg, in Thusis, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: von Tomils, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Rüedi, Claudio, von Malans, in Thusis, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Flütsch GmbH (CHE-105.190.204), in Thusis, Liquidatorin.
Numero di pubblicazione: 984483, Ufficio del registro di commercio Grigioni, (350)
Kieswerk Albula AG, in Alvaschein, CH-350.3.002.121-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 138 vom 18.07.2012, Publ. 6774266).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Clavadetscher, Markus, von Küblis, in Rodels, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Deplazes, Dr. Romeo, von Sumvitg, in Kloten, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.