Informazioni su Gert Rudolf Christen
Fascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Gert Rudolf Christen
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3446151, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
BlueLion Stiftung, in Zürich, CHE-416.637.412, Stiftung (SHAB Nr. 228 vom 25.11.2014, Publ. 1840627).
Domizil neu:
Sihlquai 125, 8005 Zürich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wyler, Prof. Dr. Daniel, von Aarau, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Christen, Gert Rudolf, von Eggiwil, in Zürich, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hock, Christoph, von Erlenbach ZH, in Erlenbach ZH, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stender, Urs, von Bremgarten bei Bern, in Düdingen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
BDO AG (CHE-105.952.747), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: BDO AG (CH-020.3.927.906-5)].
Numero di pubblicazione: 2566517, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
STARTZENTRUM ZÜRICH Genossenschaft, in Zürich, CHE-105.042.259, Genossenschaft (SHAB Nr. 119 vom 24.06.2014, Publ. 1570659).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Christen, Gert Rudolf, von Eggiwil, in Zürich, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Raue Bader, Michèle, von Zürich, in Schwerzenbach, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 2563929, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Arteco Services GmbH, in Zürich, CHE-114.824.309, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 77 vom 23.04.2009, S. 22, Publ. 4985608).
Statutenänderung:
27.11.2015.
Sitz neu:
Winterthur.
Domizil neu:
c/o Daniel Viktor Christen, Schickstrasse 2, 8400 Winterthur.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Christen, Gert Rudolf, von Eggiwil, in San Francisco (CA/US), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Zürich];
Chang, Min-ju genannt Michelle, deutsche Staatsangehörige, in San Francisco (CA/US), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Zürich];
Christen, Daniel Viktor, von Eggiwil, in Winterthur, Direktor, mit Einzelunterschrift.