Informazioni su Markus Christ
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Markus Christ
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Markus Christ
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005358540, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
IPS Integrated Power Solutions AG, in Port, CHE-114.911.049, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 248 vom 21.12.2016, Publ. 3236861).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Christ, Markus, von Winznau, in Biel/Bienne, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Christ, Roman, von Winznau, in Biel/Bienne, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gretener, Balthasar, von Cham, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Vezzini, Andrea, von Unterschächen, in Merzligen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1004745192, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
LongTec Holding AG, in Zug, CHE-226.919.822, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 190 vom 02.10.2019, Publ. 1004728313).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Christ, Markus, von Winznau, in Biel/Bienne, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Christ, Roman, von Winznau, in Biel/Bienne, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gretener, Balthasar, von Cham, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hartmann, Martin, deutscher Staatsangehöriger, in Fürth (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Fiedler, Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Brilon (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Seitz, Florian, deutscher Staatsangehöriger, in Vorra (DE), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 3226887, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
industrie automation Energiesysteme Holding AG, in Port, CHE-103.179.321, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 62 vom 31.03.2015, Publ. 2072751).
Firma neu:
industrie automation Energiesysteme Holding AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 12.12.2016 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Christ, Markus, von Winznau, in Biel/Bienne, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift].