Informazioni su Sylvain Chavanne
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Sylvain Chavanne
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 2190703, Ufficio del registro di commercio Giura, (670)
Banque Raiffeisen Monterri-Baroche société coopérative, à Porrentruy, CHE-105.796.631, société coopérative (No. FOSC 172 du 08.09.2014, Publ. 1702457).
Modification des statuts:
24.04.2015.
Fusion:
reprise des actifs et passifs de la société coopérative 'Banque Raiffeisen de l'Allaine société coopérative', à Boncourt (CHE-105.845.413), selon contrat de fusion des 02.03.2015 et 03.03.2015 et bilan au 31.12.2014, présentant des actifs de CHF 367'938'713.83 et des passifs envers les tiers de CHF 355'573'905.96, soit un actif net de CHF 12'364'807.87. Les coopérateurs de la société transférante deviennent coopérateurs de la société reprenante à raison d'une part sociale de CHF 200.00 chacun.
Nouvelle raison sociale:
Banque Raiffeisen Ajoie société coopérative.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Chavanne, Sylvain, de Coeuve, à Courgenay, membre, sans droit de signature;
Urban, Jacques, de France, à Porrentruy, président du conseil d'administration, avec signature collective à deux;
Egloff, Daniel, de Niederrohrdorf, à Beurnevésin, vice-président du conseil d'administration, avec signature collective à deux;
Bouteiller, Jacques, de France, à Fontenais, membre et secrétaire, avec signature collective à deux;
Witschi, Jean-Charles, de Jegenstorf, à Miécourt, membre, sans droit de signature.
Inscription ou modification de personne(s):
Goffinet, Xavier Germain Joseph, de Basse-Allaine, à Courtemaîche (Basse-Allaine), président, avec signature collective à deux;
Roy, Michel Joseph Georges, de Haute-Ajoie, à Porrentruy, vice-président, avec signature collective à deux [précédemment: Roy, Michel, membre sans droit de signature];
Gerber, Jacques, de Röthenbach im Emmental, à Porrentruy, membre et secrétaire, avec signature collective à deux [précédemment: membre sans droit de signature];
Filipetto, Sandro Fritz, de Vendlincourt, à Vendlincourt, membre, sans droit de signature;
Six, André Jean Marie, de Alle, à Alle, membre, sans droit de signature;
Broquet, Christophe Edmond Michel, de Movelier, à Coeuve, membre de la direction, avec signature collective à deux [précédemment: Broquet, Christophe, sans fonction inscrite avec procuration collective à deux];
Widmer, Didier, de Rüderswil, à Delémont, membre de la direction, avec signature collective à deux;
Brugnerotto, Marcelin Jean, de Basse-Allaine, à Fontenais, avec procuration collective à deux [précédemment: Brugnerotto, Marcelin, membre de la direction avec signature collective à deux];
Rondez, Philippe Jean-Marie, de Cornol, à Cornol, avec procuration collective à deux [précédemment: Rondez, Philippe, vice-président de la direction avec signature collective à deux];
Falbriard, Evelyne, de Vendlincourt, à Porrentruy, avec procuration collective à deux;
Jolissaint, Benjamin Georges Ernest, de Haute-Ajoie, à Porrentruy, avec procuration collective à deux;
Roth, Jean-Marc, de Beurnevésin, à Bonfol, avec procuration collective à deux;
Salomon, Audrey Jacqueline, de Haute-Ajoie, à Courtedoux, avec procuration collective à deux;
Vermenot, Sylvie Joséphine Marie Francine, de Courchavon, à Morvillars (FR), avec procuration collective à deux.
Numero di pubblicazione: 4157928, Ufficio del registro di commercio Giura, (670)
Banque Raiffeisen du Mont-Terri, à Courgenay, CH-677.5.001.607-2, Effectuer toutes opérations bancaires usuelles, y compris d'acheter, de vendre, de construire ou de transformer des immeubles, etc. Société coopérative (FOSC no 42 du 01.03.2006, p. 9, publ. 3266940).
Modification des statuts:
9.03.2007.
Nouvelle raison sociale:
Banque Raiffeisen du Mont-Terri société coopérative.
Personnes et signatures radiées:
Christe, François, de Bassecourt, à Courgenay, membre, sans droit de signature;
Siegenthaler-Leuenberger, Elisabeth, de Trub, à Courgenay, membre, sans droit de signature;
Frésard, Jean-Marc, de Le Noirmont, à Porrentruy, vice-président, avec signature collective à deux;
Juillard, Roger, de Damvant, à Porrentruy, membre, sans droit de signature;
Riche, Philippe, de Frutigen, à Cornol, membre et secrétaire, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personnes:
Urban, Jacques, de France, à Porrentruy, vice-président, avec signature collective à deux;
Gigon, Monique, de Chevenez, à Fontenais, membre et secrétaire, avec signature collective à deux;
Jolissaint, Véronique, de Réclère, à Porrentruy, membre, sans droit de signature;
Chavanne, Floriane, de Porrentruy, à Porrentruy, membre, sans droit de signature;
Chavanne, Sylvain, de Coeuve, à Courgenay, membre, sans droit de signature;
Kubler, Jean-Christophe, de Sceut, à Porrentruy, membre, sans droit de signature;
Moine, Roger, de Montignez, à Bressaucourt, membre, sans droit de signature;
Schneider, Alfred, de Arni BE, à Courgenay, membre, sans droit de signature.